Hanes ariannol SLAITHWAITE PLAYGROUP AND TODDLERS
Rhif yr elusen: 1100321
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.31k | £75.26k | £108.08k | £111.18k | £101.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.32k | £83.78k | £113.61k | £97.90k | £114.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £45.90k | £74.82k | £32.02k | £62.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £59.88k | £0 | N/A | £32.02k | £9.99k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.