Dogfen lywodraethu LEAGUE FOOTBALL EDUCATION
Rhif yr elusen: 1104917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/06/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 05/07/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/07/2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10/08/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/09/2012
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, FOR APPRENTICE FOOTBALLERS, PROFESSIONAL FOOTBALLERS AND RETIRED PROFESSIONAL FOOTBALLERS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL AND OVERSEAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.