ymddiriedolwyr CROCHAN CELF
Rhif yr elusen: 1105121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Gwynedd Roberts | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Elinor Gray-Williams | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Emyr Prys Davies | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Nayema Khan Williams | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Yasmin Khan | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Delyth Eluned Hughes | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Walis George | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|
||||
Gerallt Llewelyn Jones | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|
||||
Ellen Thirsk | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Dewi Rhys Jones | Ymddiriedolwr | 07 February 2017 |
|
|
||||
WYN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 05 January 2016 |
|
|
||||
Meirion Macintyre Huws | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
|
||||
Iestyn Harris | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.