Hanes ariannol THE ROYAL AIR FORCE CLUB
Rhif yr elusen: 1108295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.91m | £9.55m | £6.05m | £7.15m | £10.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.76m | £9.39m | £6.72m | £6.24m | £9.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £476.84k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £92.94k | £19.44k | £401.10k | £925.09k | £175.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £216.46k | £0 | £48.82k | £58.39k | £145.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.60m | £9.53m | £4.26m | £6.17m | £9.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.74m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £72.44k | £15.20k | £500 | £57.33k | £7.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.60m | £9.20m | £6.70m | £6.21m | £8.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £168.93k | £0 | £28.13k | £15.57k | £43.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £34.48k | £38.99k | £37.64k | £104.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £186.31k | £0 | £22.74k | £112.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.