ymddiriedolwyr THE UK FRIENDS OF AUCKLAND GRAMMAR SCHOOL
Rhif yr elusen: 1111696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Harold Coop | Cadeirydd | 29 November 2015 |
|
|
||||
Marie Louise Parkin | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Anthony Khoo | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Ruiheng Xiao | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Craig Fenton | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Lady Rosemary Buchanan | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|||||
Michael Collinson | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||
Peter Anthony McNaughton | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||
TIMOTHY O'CONNOR | Ymddiriedolwr | 23 September 2013 |
|
|
||||
RICHARD COLEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.