Hanes ariannol TRINITY CHURCH, BRENTWOOD
Rhif yr elusen: 1112705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £589.96k | £429.67k | £358.45k | £5.10m | £339.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £792.10k | £561.38k | £620.80k | £613.79k | £668.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.76k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £363.46k | N/A | N/A | £279.95k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £3.68k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £182.55k | N/A | N/A | £22.03k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £189 | N/A | N/A | £4.18k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £43.77k | N/A | N/A | £4.79m | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £792.10k | N/A | N/A | £606.39k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £68.30k | N/A | N/A | £51.20k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £178.62k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £7.40k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.