Hanes ariannol FRANTIC THEATRE COMPANY LTD
Rhif yr elusen: 1113716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £975.35k | £795.96k | £627.61k | £612.90k | £1.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.06m | £421.41k | £705.56k | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £221.19k | £225.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £222.21k | £227.60k | £430.69k | £434.68k | £225.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £1.21k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £750.90k | £565.84k | £105.24k | £174.78k | £860.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.24k | £2.52k | £1.69k | £988 | £1.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £89.98k | £1.24k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £1.06m | £421.41k | £705.56k | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.61k | £5.05k | £55.50k | £30.49k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £22.47k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.