Hanes ariannol PATRICK HINDS MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1118046
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/02/2008 | 19/02/2009 | 19/02/2010 | 19/02/2011 | 19/02/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.60k | £36.00k | £33.80k | £36.43k | £19.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.55k | £35.65k | £33.69k | £36.42k | £19.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.