Dogfen lywodraethu Applied Microbiology International
Rhif yr elusen: 1123044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 JANUARY 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 9 JULY 2008 AS AMENDED ON 10 JUL 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 AUG 2019 as amended on 16 Jul 2020 as amended on 30 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE SCIENCE OF MICROBIOLOGY, IN ITS APPLICATION TO THE ENVIRONMENT, HUMAN AND ANIMAL HEALTH, AGRICULTURE AND INDUSTRY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
INTERNATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.