Hanes ariannol ENTUK
Rhif yr elusen: 1125524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £650.46k | £591.89k | £1.00m | £729.43k | £1.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £689.99k | £831.83k | £797.78k | £705.38k | £1.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £36.16k | £65.22k | £67.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £580.97k | £528.22k | £914.12k | £607.98k | £1.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £65.22k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £69.49k | £56.18k | £50.94k | £56.22k | £80.46k | |
|
Incwm - Arall | £47.80k | £7.49k | £0 | £0 | £179.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £675.35k | £818.96k | £782.81k | £690.62k | £1.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.64k | £12.87k | £14.98k | £14.76k | £12.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.18k | £7.04k | £12.43k | £8.63k | £13.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £52.32k | £0 | £51.37k | £13.71k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.64k | £12.87k | £14.98k | £14.76k | £12.52k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.