Hanes ariannol SANDWELL PARENTS FOR DISABLED CHILDREN
Rhif yr elusen: 1125576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £160.58k | £178.11k | £221.34k | £247.46k | £245.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.99k | £191.39k | £190.04k | £234.28k | £259.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £59.47k | £82.63k | £83.59k | £83.59k | £104.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £44.00k | £44.00k | £58.45k | £91.41k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.