ymddiriedolwyr THE STUDENT CHRISTIAN MOVEMENT
Rhif yr elusen: 1125640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abigail Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Rebecca Mann | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Michael Dickinson | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Joanna Ramsey | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Joshua House | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Russell Frost | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Emilia De Luca | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.