ymddiriedolwyr CHILD RIGHTS INTERNATIONAL NETWORK - CRIN
Rhif yr elusen: 1125925
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Tuite | Cadeirydd | 29 May 2020 |
|
|
||||
Jerusha Maliza Burnham | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Kevin In-Chuen Koh | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Tomas Ayuso | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Enakshi Ganguly Thukral | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Aoife Nolan | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Kirsten Sandberg | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
||||
Adem Arkadas-Thibert | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
EVA CHRISTINA GEIDENMARK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.