ymddiriedolwyr THE DUCHENNE FAMILY SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1128653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Stephen Henry Meech | Cadeirydd |
|
|
|||||
Amanda Elizabeth Revell | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Jacky Wilde | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Catherine Virginia Thomas | Ymddiriedolwr | 30 December 2022 |
|
|
||||
Karen Ann Lightly | Ymddiriedolwr | 08 August 2022 |
|
|
||||
Sarah Wright | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Laura Elliott | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
Susan Berry | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.