Hanes ariannol FRIENDS OF MEREFIELD SCHOOL
Rhif yr elusen: 1136501
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/04/2017 | 10/04/2018 | 10/04/2019 | 10/04/2020 | 10/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.75k | £5.27k | £11.43k | £10.00k | £5.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.16k | £65 | £6.63k | £14.65k | £69 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.