Hanes ariannol WEST HADDON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1137734
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/08/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/01/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.24k | £71.84k | £63.70k | £59.44k | £19.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.18k | £71.24k | £69.41k | £64.96k | £26.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.35k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.