ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN, HENSINGHAM
Rhif yr elusen: 1127143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Mayhew | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Emma Cooper | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
David Keenan | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Anne Christian | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Mike Taylor | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Richard Jonathan Davey | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Karl Turner | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|||||
Mildred Linstead | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Pat Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Andy Walkingshaw | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Philomena Sisson | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Rev Simon Walker | Ymddiriedolwr | 01 June 2011 |
|
|
||||
Brian Swinburn | Ymddiriedolwr | 01 April 2005 |
|
|
||||
Paul Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2001 |
|
|
||||
TIM NAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NEIL WARREN BAXTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.