ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, EATON BRAY WITH EDLESBOROUGH
Rhif yr elusen: 1129952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Joy Elizabeth Cousans | Cadeirydd | 26 April 2017 |
|
|
||||
HILARY COLERIDGE JACKSON | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Elisabeth Anne Jones | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Gaye Soule | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Jill Fountain | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Martin Robert Hayden | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Christopher Richard Banks | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
Revd Dr Stephen Russell Burge | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Martin Edward QUINN | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
||||
BARBARA DIANE MORTON | Ymddiriedolwr | 07 April 2011 |
|
|
||||
GORDON GRAY BEM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CATHERINE TERESA HAYDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.