Hanes ariannol MESSIAH COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1131308
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.81k | £21.00k | £21.77k | £12.17k | £14.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.43k | £18.37k | £21.47k | £10.48k | £15.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.