ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF REDLAND, BRISTOL
Rhif yr elusen: 1131061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev William James Fairbairn | Cadeirydd | 18 February 2020 |
|
|
||||
Clare Haynes | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Danny Ma | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Gill Dann | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Clare Rabbitt | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Matthew Brothwood | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Rachel Milne | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Rev Wayne Cullum | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Chris Salisbury | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|||||
Jane Elizabeth Vause | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Roy Leslie Alan Hussey | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Natasha Clare Walton | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Robert Alan Barr | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Dr Victoria Louise PITTS | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rev Steven Faux | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR DAVID NEVILLE CLARKE | Ymddiriedolwr | 17 May 2012 |
|
|||||
Dr Kathleen Clare NICHOLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.