ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. GEORGE THE MARTYR WITH ST. ALPHEGE AND ST. JUDE, SOUTHWARK
Rhif yr elusen: 1132726
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATHER BENJAMIN BELL | Cadeirydd | 11 September 2023 |
|
|||||
Harriet Mangeni | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
James Alexander McTaggart Blythe | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Stephen David Shanahan | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Kirsty Burns | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
SIOBHAN AARONS | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Sophie Brightwell | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Jonathan Pix | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
OLUFEMI SHORINOLU | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
PERCY LARBI | Ymddiriedolwr | 11 May 2012 |
|
|
||||
Marvella Davies | Ymddiriedolwr | 15 April 2012 |
|
|
||||
Rev DAVID PAPE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.