ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF STOKE SAINT MICHAEL, COVENTRY
Rhif yr elusen: 1133236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Graham Williams | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Suzanne Bridget Sapiano | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Janet Mary POCKLINGTON | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
Nicola Hopkins | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
Angela Dronfield | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
Graham Robert Medd | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
Rev Claire-Louise McARTHUR | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Claire May THOMPSON | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Christopher DRONFIELD | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Ann Lynn BROWN | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Neal William McGRATTAN | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.