ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SHERE
Rhif yr elusen: 1138039
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev TIMOTHY DANIEL HEANEY | Cadeirydd | 25 March 2019 |
|
|||||
Katharine Mary Denny | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Philip John Peter Doherty | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Helen Claire Murray nee Greetham | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Daniel Kenneth Lawrence | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
David Harrison | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
JANE SARAH BUGLEAR | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
ANGUS JONATHAN D'ARCY DENNY | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
JONATHAN HARRY CROSS | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||
Michael Leslie Currier | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
||||
ADRIAN O'LOUHGLIN | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
STEVE THURSTON | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
JENNY JANSE | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
CATHY MEAD | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
STUART JOHN MADDEN | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
David Ian Oakden | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|||||
Rev ANDREW MICHAEL PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Rev SARAH FIELDING HUTTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN BETTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN TREVOR ASTON MBA FCCA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.