ymddiriedolwyr ARUNDEL MUSEUM SOCIETY
Rhif yr elusen: 1140198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Mitchell | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Jane Susan Morris | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Jane Morris | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Robin Lovell | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
DAVID THOMAS SHILSTON | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|||||
Suzanne Francis Mary Evans | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
CHARLES EDWARD BETTS | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||
MICHAEL BARRY JOHN HEATHCOTE FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARIAN WEBB | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.