ymddiriedolwyr INSTRUCTUS
Rhif yr elusen: 1144894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL HOPKINS | Cadeirydd | 26 September 2013 |
|
|
||||
Deborah Jane Rapkins | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Alice Susannah Cooper | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|||||
Rosalyn Allen | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
Richard Jacques Traish | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
Emma Rush | Ymddiriedolwr | 04 November 2016 |
|
|
||||
Judith Norrington | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.