Hanes ariannol OPEN DOORS TRAINING AND DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1146725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2018 | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.00k | £17.15k | £12.15k | £30.00k | £39.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.05k | £16.37k | £11.58k | £28.73k | £35.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | N/A | N/A | £25.00k | £3.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.