Hanes ariannol HALEV LIMITED
Rhif yr elusen: 1149348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £802.09k | £652.03k | £1.19m | £1.22m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £460.38k | £372.02k | £368.58k | £464.00k | £724.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £730.72k | £585.14k | £1.17m | £1.19m | £1.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £999 | £1.21k | £1.16k | £473 | £68.39k | |
|
Incwm - Arall | £70.37k | £65.69k | £13.05k | £25.67k | £53.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £460.38k | £372.02k | £351.31k | £459.81k | £696.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £17.27k | £4.19k | £28.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.64k | £6.96k | £5.40k | £5.40k | £6.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.00k | £3.84k | £3.60k | £3.65k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £14.61k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.