Hanes ariannol COPEF TRAINING SKILLS
Rhif yr elusen: 1146606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/04/2019 | 14/04/2020 | 14/04/2021 | 14/04/2022 | 14/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.56k | £39.50k | £98.72k | £136.05k | £155.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.50k | £35.00k | £72.53k | £120.67k | £138.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £39.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.60k | N/A | £54.69k | £25.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.