Hanes ariannol DREAM IT BELIEVE IT ACHIEVE IT
Rhif yr elusen: 1153116
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/11/2018 | 28/11/2019 | 28/11/2020 | 28/11/2021 | 28/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.61k | £14.14k | £183.69k | £80.10k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.90k | £29.37k | £31.83k | £78.64k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.