Hanes ariannol HALOW (BIRMINGHAM)
Rhif yr elusen: 1150445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £360.84k | £360.97k | £399.49k | £368.73k | £459.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £406.82k | £392.39k | £369.28k | £342.62k | £468.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £117.24k | £158.01k | £159.19k | £79.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.