Hanes ariannol CHRISTIAN FAITH CENTRE INTERNATIONAL MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1150128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/12/2018 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.34k | £163.87k | £146.04k | £194.13k | £203.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.19k | £160.88k | £142.42k | £191.97k | £200.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.