Hanes ariannol ROYAL BOROUGH OF GREENWICH HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1157164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £1.05m | £1.51m | £1.03m | £978.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.25m | £968.71k | £1.20m | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £589.65k | £501.20k | £501.20k | £464.68k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £15.84k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £121.21k | £87.64k | £272.54k | £138.95k | £67.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £92.54k | £130.45k | £23.79k | £35.15k | £67.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £981.06k | £831.66k | £697.77k | £852.59k | £841.76k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.97k | |
|
Incwm - Arall | £61.00k | £0 | £514.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.31m | £1.09m | £934.16k | £1.12m | £1.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £95.36k | £79.17k | £34.55k | £15.17k | £5.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.26k | £26.27k | £30.47k | £8.50k | £26.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £83.00k | £0 | £66.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.