ymddiriedolwyr THE ALEXANDRA SALES TRUST
Rhif yr elusen: 1161811
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONY SALES | Cadeirydd | 21 May 2015 |
|
|||||
Thomas James Aidan Lowry | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Andrea Jane Delderfield | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Mary Theresa Saunders | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|||||
Georgina Louise Lowry | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
||||
David William Richards | Ymddiriedolwr | 13 August 2015 |
|
|
||||
GAYNOR MARTINE SALES | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
DIANE RICHARDS | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.