Hanes ariannol CINNAMON BROW COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 506618
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.91k | £59.47k | £68.00k | £79.72k | £136.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.60k | £55.11k | £86.71k | £52.25k | £80.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £12.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.