ymddiriedolwyr PAUSE CREATING SPACE FOR CHANGE
Rhif yr elusen: 1170310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT SLOANE | Cadeirydd | 01 February 2019 |
|
|
||||
Helen Causley | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Peter Gilheany | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Lara Patel | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Vicki Nash | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Nimal Jude | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Aideen Lee | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
PHILIPPA HILL | Ymddiriedolwr | 30 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.