ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, SHIPLEY
Rhif yr elusen: 1169596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Brian James Greenfield | Cadeirydd | 20 November 2021 |
|
|
||||
JOHN MARK ALLISON | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|||||
JEAN ELIZABETH TITCHMARSH | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Gunvor Johanna Kristina Svensson | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Lawrence | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Dr Deborah Susan Penfold | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Michael Wragg | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Michelle Anne Rogers | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|
||||
Jonathan Geoffrey Hall | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|
||||
Sheila Cudmore | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Susan Dawn Wood | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
ANNE PATRICIA LUXTON | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
||||
Dr CHRISTOPHER MICHAEL ILLINGWORTH CLOUGH | Ymddiriedolwr | 25 April 2010 |
|
|||||
ALISON JANE HAIGH | Ymddiriedolwr | 23 March 2003 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MICHAEL WONTNER-SMITH | Ymddiriedolwr | 01 January 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.