ymddiriedolwyr GRIMSARGH WETLANDS TRUST
Rhif yr elusen: 1174037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOHN HINDLE MA | Cadeirydd | 18 May 2017 |
|
|
||||
Richard Geoffrey Carefoot | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
John Willan | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Lesley Carole Walker | Ymddiriedolwr | 15 December 2018 |
|
|
||||
Dr Michael John Fisher | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
JAYNE WOOLLAM | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
STEPHEN WHITTAM | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.