ymddiriedolwyr LAMPLUGH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1182295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Twyford | Cadeirydd | 01 November 2014 |
|
|
||||
Pauline Elizabeth Benn-Cross | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Claire Shaw | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Michael Barry Watts | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Mark Joseph Stevens | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
IAN SHEPHERDSON | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||
Helen King | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
||||
Roger Troughton | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Joyce Reed | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.