ymddiriedolwyr BETHEL BAPTIST CHURCH FARNHAM
Rhif yr elusen: 1184983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Andrew Richard Brooks | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
David Frederick McNeight | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Rev Johannes Marinus de Jong | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Richard David Honeysett | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Alistair Richard Edwards | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
John Clothier | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
Fiona Helen Brooks | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
Keith John Holburn | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.