ymddiriedolwyr NOT BEYOND REDEMPTION LIMITED
Rhif yr elusen: 1192232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Bruce Mauleverer | Cadeirydd | 23 December 2019 |
|
|
||||
Chloe Rose Cannon | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Olivia Warham | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Ravinderjit Kaur Mahey | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Camilla Baldwin | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Lady Elizabeth Toulson | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Ailsa Alexander | Ymddiriedolwr | 23 December 2019 |
|
|
||||
Emily Alexander | Ymddiriedolwr | 23 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.