Dogfen lywodraethu FACT Liverpool
Rhif yr elusen: 702781
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 JUNE 1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 26 MARCH 1990, 12 JUNE 1996, 27 SEPTEMBER 1999, 08 JANUARY 2003 AND 19 APRIL 2004. as amended on 12 Sep 2019 as amended on 08 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
To promote the arts and creative technology and to advance the education in this field for the benefit of the public.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
MERSEYSIDE AND NEIGHBOURHOOD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.