Dogfen lywodraethu GADS HILL SCHOOL
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/09/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/06/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/01/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/01/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/01/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING (INCLUDING PHYSICAL TRAINING) FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROVISION OF A SCHOOL OR SCHOOLS IN THE COUNTY OF KENT, IN PARTICULAR THE SCHOOL KNOWN AS GADS HILL SCHOOL, HIGHAM, ROCHESTER, KENT.
Maes buddion
COUNTY OF KENT.
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.