ymddiriedolwyr William Little Foundation
Rhif yr elusen: 803551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD KHALID HAMEED DL, CBE | Cadeirydd | 12 March 2000 |
|
|
||||
Libby Aird-Brown | Ymddiriedolwr | 08 August 2014 |
|
|
||||
Kasper Reginald Tristram de Graaf | Ymddiriedolwr | 02 September 2011 |
|
|
||||
Dr JACK SINGER | Ymddiriedolwr | 12 March 2009 |
|
|
||||
SARA JOCELYN COOKE MA | Ymddiriedolwr | 12 March 2006 |
|
|||||
PROFESSOR MICHAEL ANGUS CRAWFORD | Ymddiriedolwr | 12 March 1991 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.