Hanes ariannol THE HUXHAM CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1000179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/09/2019 | 17/09/2020 | 17/09/2021 | 17/09/2022 | 17/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £98.47k | £62.25k | £35.79k | £33.10k | £32.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.40k | £65.56k | £48.17k | £49.92k | £39.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.