Hanes ariannol THE WILDLIFE TRUST FOR BEDFORDSHIRE CAMBRIDGESHIRE NORTHAMPTONSHIRE
Rhif yr elusen: 1000412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.75m | £6.77m | £5.40m | £7.14m | £10.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.94m | £5.23m | £5.03m | £5.84m | £7.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £295.95k | £677.34k | £266.94k | £242.39k | £532.59k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £291.79k | £242.05k | £648.09k | £269.42k | £175.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.10m | £3.54m | £1.91m | £3.94m | £2.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £92.69k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.55m | £3.22m | £3.42m | £3.13m | £7.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.63k | £3.72k | £63.61k | £75.06k | £77.20k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.92m | £1.88m | £163.44k | £2.16m | £536.65k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.11m | £4.25m | £4.33m | £4.76m | £5.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £832.63k | £985.11k | £702.19k | £1.08m | £1.28m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.44k | £72.70k | £73.93k | £75.06k | £39.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £1.91k | £1.27k | £1.03k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.