Hanes ariannol COVENTRY CITIZENS ADVICE
Rhif yr elusen: 1000487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.16m | £3.02m | £2.28m | £2.52m | £2.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.00m | £3.02m | £2.38m | £2.43m | £2.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.44m | £1.56m | £597.11k | £856.30k | £885.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £253.53k | £1.45m | £835.78k | £791.70k | £663.31k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.12k | £1.43k | £1.01k | £1.31k | £741 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.66k | £4.94k | £0 | £3.20k | £2.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.16m | £3.01m | £2.28m | £2.51m | £2.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £648 | £997 | £226 | £63 | £2.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.10k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.00m | £3.02m | £2.38m | £2.43m | £2.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £66.04k | £86.88k | £93.39k | £76.59k | £83.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.