Hanes ariannol MERTON REFUGE LIMITED
Rhif yr elusen: 1000527
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £184.92k | £168.41k | £166.71k | £115.10k | £1.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.35k | £184 | £150.69k | £105.98k | £3.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £65.93k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.