Dogfen lywodraethu FLAT HOLM SOCIETY
Rhif yr elusen: 1000899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 OCT 1990 AS AMENDED ON 14 MAR 1995 AS AMENDED ON 31 MAR 2008 AS AMENDED ON 12 MAR 2016 as amended on 30 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CONSERVATION DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FLAT HOLM AND ITS FEATURES OF GENERAL PUBLIC AMENITY OR HISTORIC, ECOLOGICAL, OR PUBLIC INTEREST.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.