Hanes ariannol FINCHALE TRAINING COLLEGE
Rhif yr elusen: 1001027
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £680.04k | £942.60k | £2.30m | £780.53k | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.72m | £1.45m | £1.76m | £1.66m | £1.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £46.93k | £87.64k | £364.57k | £285.17k | £248.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £28.97k | £119.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.05k | £23.60k | £12.09k | £23.98k | £100.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £261.82k | £279.91k | £420.06k | £323.69k | £142.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £379.86k | £623.41k | £520.59k | £418.20k | £757.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.86k | £6.83k | £6.80k | £9.32k | £4.23k | |
|
Incwm - Arall | £8.45k | £8.85k | £1.34m | £5.34k | £107.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £15.11k | £9.00k | £2.00k | £65.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.67m | £1.36m | £1.57m | £1.64m | £1.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.41k | £88.29k | £14.87k | £22.39k | £53.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.17k | £16.32k | £12.30k | £14.68k | £74.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £67.38k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.42k | £2.40k | £2.27k | £2.58k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £169.88k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.