Hanes ariannol NEWPORT {SHROPSHIRE} COTTAGE CARE CENTRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1001348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £303.78k | £373.10k | £262.56k | £366.62k | £372.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £326.99k | £347.46k | £253.83k | £333.78k | £387.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.52k | £30.75k | £10.72k | N/A | £33.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £157.32k | £38.62k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.